Nesie názov Fašistické represálie na východnom Slovensku, informovala TASR Michaela Bučeková z oddelenia marketingu Múzea SNP.Obec Tokajík sa nachádza na východnom Slovensku a patrí medzi vyše 100 slovenských obcí, ktoré boli počas druhej svetove ...
Občania ho do tejto funkcie zvolili v druhom kole v historicky prvých priamych prezidentských voľbách dňa 29. mája 1999. Dňa 15. júna 1999 ho inaugurovali. Svoje pôsobenie vo funkcii prezidenta SR ukončil 15. júna 2004, kedy mu vypršalo päťročné ...
DV roku 1964 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte (PF) Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval na Okresnej prokuratúre v Martine, neskôr na Mestskej prokuratúre v Bratislave.V rokoch 1968-1990 učil na Katedre trestn ...
Jeden z prvých hovorcov Charty 77, vedúca osobnosť politických zmien v novembri 1989, Václav Havel bol prezidentom ČSFR v období od 29. decembra 1989 do 20. júla 1992. Nahradil v tejto funkcii posledného komunistického československého prezidenta ...
Dňa 2. marca 1993 ho inaugurovali do úradu prezidenta Slovenskej republiky. Funkčné obdobie ukončil 2. marca 1998 odovzdaním právomocí vláde SR.Michal Kováč , pôvodným povolaním ekonóm a bankár sa narodil sa 5. augusta 1930 v Ľubiši, okres Humenn ...
Mal byť osobou, ktorá mala nájsť kompromisy medzi dvoma tábormi komunistov v roku 1968. Funkciu prezidenta zastával v období od 30. marca 1968 do 29. mája 1975. Hoci sa jeho zdravotný stav od apríla 1974 zhoršoval, nechcel sa vzdať funkcie prezid ...
Popri rozličných vedúcich funkciách v straníckom a štátnom aparáte na Slovensku v povojnovom období patril medzi popredné osobnosti, ktoré formovali Československo.Narodil sa 10. januára 1913 v Bratislave. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte U ...
Patril ku generácii, ktorá vyrastala v prvej republike, do popredia KSČ sa dostávala po \"bolševizácii\" v roku 1929 a k moci po druhej svetovej vojne.Podieľal sa na nezákonnostiach v 50. rokoch a až do začiatku 60. rokov brzdil revíziu politický ...
Vyučený kamenár začínal politickú kariéru ako funkcionár sociálnej demokracie na Kladensku a redaktor jej straníckej tlače. Po vzniku Československa sa stal jedným zo zakladateľov ľavicovej frakcie v sociálnej demokracii a organizátorom robotníck ...
Vo Viedni sa vyučil za stolára a tam sa prostredníctvom Dělnických listov prvý raz dostal do styku s organizovaným robotníckym hnutím. Zúčastňoval sa na schôdzkach českej sociálnodemokratickej mládeže, pracoval v robotníckej telovýchovnej jednote ...